ymddiriedolwyr STINCHCOMBE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 270121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Wall | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Lynda Glinos | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Martin Longstreth | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
John Gareth Jones | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Charles Simon Oakhill | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Nola Bradley | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
MARIAN SHAW | Ymddiriedolwr | 21 November 2011 |
|
|
||||
MARGARET WANNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.