Hanes ariannol THE SEVENTY4 FOUNDATION
Rhif yr elusen: 270137
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £317.08k | £272.57k | £221.98k | £141.12k | £542 | |
|
Cyfanswm gwariant | £318.24k | £334.20k | £230.78k | £168.05k | £11.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £218.12k | £116.14k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.