Hanes ariannol MAHARISHI FOUNDATION
Rhif yr elusen: 270157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.88m | £4.10m | £2.40m | £2.19m | £2.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.78m | £3.22m | £2.53m | £2.47m | £2.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.00k | N/A | £65.98k | £70.99k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.28m | £1.55m | £561.61k | £499.52k | £656.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.09m | £1.05m | £944.72k | £714.87k | £554.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.50m | £1.50m | £885.33k | £971.82k | £1.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.39k | £6.01k | £6.80k | £7.01k | £2.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £372.59k | £0 | £0 | £0 | £208.24k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.16m | £2.24m | £1.67m | £1.72m | £1.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.62m | £0 | £0 | £0 | £677.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £73.76k | £0 | £82.79k | £35.46k | £45.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £158.68k | £0 | £131.48k | £164.26k | £179.97k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £985.21k | £855.72k | £754.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.