MAHARISHI FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of the education of the public by: 1) Offering courses of instruction to the public that will promote the mental and creative development of the individual, including Transcendental Meditation and related advanced techniques. 2) Establishing, conducting and maintaining an institution of further education and additional educational facilities. 3) Making grants to other charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Cyfanswm incwm:
£2,273,964
Roddion a chymynroddion | £656.30k | |
Weithgareddau elusennol | £1.06m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £554.43k | |
Buddsoddiadau | £2.28k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,518,463
Codi arian | £677.23k | |
Weithgareddau elusennol | £1.84m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £677.23k | |
Gwariant elusennol | £1.84m |
Pobl

32 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Hydref 1975: Cofrestrwyd
- WORLD GOVERNMENT OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT GREAT BRITAIN (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deirdre Elizabeth Parsons | Ymddiriedolwr | 22 June 2024 |
|
|
||||
DAVID EMRYS HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GWYNDAF EVANS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
AJAY PRAKASH SHRIVASTAVA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID CLARK RAE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.88m | £4.10m | £2.40m | £2.19m | £2.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.78m | £3.22m | £2.53m | £2.47m | £2.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.00k | N/A | £65.98k | £70.99k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.28m | £1.55m | £561.61k | £499.52k | £656.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.09m | £1.05m | £944.72k | £714.87k | £554.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.50m | £1.50m | £885.33k | £971.82k | £1.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.39k | £6.01k | £6.80k | £7.01k | £2.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £372.59k | £0 | £0 | £0 | £208.24k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.16m | £2.24m | £1.67m | £1.72m | £1.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.62m | £0 | £0 | £0 | £677.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £73.76k | £0 | £82.79k | £35.46k | £45.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £158.68k | £0 | £131.48k | £164.26k | £179.97k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £985.21k | £855.72k | £754.00k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.35m | £876.42k | £5.33m | £5.15m | £5.02m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £10.29k | £1.08m | £10.29k | £10.29k | £10.29k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.32m | £3.20m | £880.83k | £878.92k | £730.89k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.63m | £901.39k | £2.10m | £2.20m | £2.16m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Tachwedd 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Tachwedd 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 29/08/1975 AS AMENDED ON 31/07/1979 AS AMENDED ON 16/05/1993 AS AMENDED BY SCHEME DATED 07 JUL 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT: (1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF TRAINING, MEETINGS, CLASSES AND OTHER LEARNING OPPORTUNITIES; AND (2) TO DEVELOP THE PHYSICAL, MENTAL, CREATIVE AND/OR SPIRITUAL CAPACITIES OF INDIVIDUALS AND THE PUBLIC AT LARGE THROUGH THE PROVISION OF OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION AND TRAINING, IN PARTICULAR IN ALL ASPECTS OF MAHARISHI VEDIC SCIENCE, INCLUDING TRANSCENDENTAL MEDITATION AND ITS ADVANCED PROGRAMMES, AS TAUGHT BY MAHARISHI MAHESH YOGI.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Maharishi Peace Palace
Gardenia Close
Rendlesham
Woodbridge
Suffolk
IP12 2GX
- Ffôn:
- 01394 421136
- Gwefan:
-
uk.tm.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window