Ymddiriedolwyr WEALDEN TALKING NEWS
Rhif yr elusen: 270183

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Mates | Ymddiriedolwr | 16 July 2022 |
|
|
||||
Susan Dix | Ymddiriedolwr | 16 July 2022 |
|
|
||||
Alan Cook | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|
||||
Mary Lilla Heaslip | Ymddiriedolwr | 25 January 2020 |
|
|
||||
Amanda Foster | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Heather Halit | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Dianne Steele | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Mike Hollis | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
RICHARD ARTHUR FOSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.