ymddiriedolwyr EDMUND ATMERE (BRANDON) CHARITY
Rhif yr elusen: 270224
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Angela Vant | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||
Stephen Roach | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|||
Matthew Rickard | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|||
Peter Ridgewell | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|||
Norman Vant | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|||
Karen Bartman | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|||
Philip Whittam | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|||
Rev Sharron Dawn Coburn | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.