THE WALPOLE SOCIETY

Rhif yr elusen: 270280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Encouragement of the study of the history of British Art by the publication of an annual volume containing transcriptions of original documents and the results of research into British Art.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £95,956
Cyfanswm gwariant: £22,819

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Ionawr 1975: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Clare Elizabeth Hornsby Cadeirydd 01 November 2022
WILFRID FABER COUNSELLING AND SUPPORT
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Catherine Daunt Ymddiriedolwr 04 March 2025
THE EMERY WALKER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr William Aslet Ymddiriedolwr 29 October 2024
Dim ar gofnod
Catharine Margaret MacLeod Ymddiriedolwr 23 November 2023
Dim ar gofnod
Dr Christina Juliet Faraday Ymddiriedolwr 07 November 2023
Dim ar gofnod
Professor Alexander John Marr Ymddiriedolwr 07 November 2023
THE LEONARDO DA VINCI SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Giles Howard Mandelbrote Ymddiriedolwr 07 November 2023
PRINTING HISTORICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE HARLEIAN SOCIETY INCORPORATED 1902
Derbyniwyd: Ar amser
Lawrence John Hendra Ymddiriedolwr 02 February 2023
Dim ar gofnod
JONATHAN RICHARD STEPHENS Ymddiriedolwr 24 October 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.14k £50.73k £41.98k £46.03k £95.96k
Cyfanswm gwariant £30.49k £30.23k £31.72k £41.55k £22.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 22 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 22 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 26 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 26 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 18 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 18 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 23 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 23 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 16 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 16 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
84 Cambridge Street
LONDON
SW1V 4QQ
Ffôn:
07595661825
Gwefan:

walpolesociety.org.uk