Hanes ariannol THE BRITISH KIDNEY PATIENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 270288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.40m | £1.83m | £1.35m | £2.01m | £2.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.33m | £3.95m | £3.30m | £4.06m | £4.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.50m | £929.39k | £685.79k | £1.27m | £2.23m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £42.87k | £0 | £58.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £32.52k | £42.87k | £62.22k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £248.78k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £907.15k | £870.49k | £616.92k | £679.06k | £695.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.15m | £520.18k | £248.78k | £688.73k | £1.12m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.87m | £2.47m | £2.80m | £3.30m | £3.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £458.53k | £518.53k | £504.02k | £759.20k | £850.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £86.10k | £111.95k | £105.02k | £122.45k | £185.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.42m | £0 | £1.06m | £808.46k | £547.86k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £199.47k | £194.92k | £0 | £0 | £157.62k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £964.23k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.