Hanes ariannol THE NATIONAL ASSOCIATION OF TOY AND LEISURE LIBRARIES

Rhif yr elusen: 270291
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £810.41k £829.00k £817.38k £623.63k £0
Cyfanswm gwariant £767.14k £805.92k £861.07k £799.50k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £13.73k £18.14k £23.61k £4.42k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.91k £242.17k £70.59k £51.55k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £782.93k £553.55k £711.85k £560.51k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £11.84k £15.15k £11.33k £7.15k N/A
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £777.92k £788.77k £832.81k £779.56k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu -£783 £15.08k £7.04k £7.46k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £2.07k £1.96k £1.48k N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 N/A