Friends of Hatcham College

Rhif yr elusen: 270297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Fundraising for extra facilities for school

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £12,219
Cyfanswm gwariant: £8,910

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lewisham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Mehefin 1976: Cofrestrwyd
  • 11 Ebrill 1995: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE FRIENDS OF ASKE'S COLLEGE (Enw blaenorol)
  • THE FRIENDS OF ASKE'S COLLEGE (YEARS 7-13) (Enw blaenorol)
  • THE FRIENDS OF ASKE'S SOCIETY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ingrid Lunden Owen Ymddiriedolwr 14 November 2023
Dim ar gofnod
Thorsten Gailing Ymddiriedolwr 08 September 2023
Dim ar gofnod
Lourdes Walsh Ymddiriedolwr 08 September 2023
Dim ar gofnod
Jos Howard Ymddiriedolwr 04 October 2022
Dim ar gofnod
Naomi Ruth Davis Ymddiriedolwr 12 November 2019
Dim ar gofnod
Elizabeth Marsh Dekker Ymddiriedolwr 12 November 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.11k £1.09k £4.37k £9.68k £12.22k
Cyfanswm gwariant £1.89k £2.97k £4.60k £7.71k £8.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 01 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 17 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 14 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 28 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 28 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 23 MAY 1977
Gwrthrychau elusennol
AN ANNUAL AWARD TO A BOY OF THE SCHOOL WITH THE MOST MERITORIOUS ACHIEVEMENT (NOT NECESSARILY THE BEST ACADEMIC ACHIEVEMENT) IN THE OPINION OF THE TRUSTEES AFTER CONSULTATION WITH THE ADVISORY COMMITTEE.
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Hanes cofrestru
  • 22 Mehefin 1976 : Cofrestrwyd
  • 11 Ebrill 1995 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Haberdashers' Hatcham College
Jerningham Road
LONDON
SE14 5NY
Ffôn:
02076529510