SOCIETY FOR THE RELIEF OF NECESSITOUS PROTESTANT MINISTERS THEIR WIDOWS AND ORPHANS (ALSO KNOWN AS MINISTERS' RELIEF SOCIETY)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides assistance to Protestant Evangelical Christian ministers who find themselves in financial need, especially in cases of old age or disability. Similarly in the case of the widows or orphaned children of such ministers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Brasil
- Byrma
- India
- Malta
- Philipinas
- Rwsia
- Unol Daleithiau
- Zambia
Llywodraethu
- 13 Hydref 1975: Cofrestrwyd
- SOCIETY FOR THE RELIEF OF NECESSITOUS PROTESTANT MINISTERS THEIR ORPHANS AND WIDOWS (ALSO KNOWN AS MINISTERS' RELIEF SOCIETY) (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIMMY JOSEPH LOUIS | Cadeirydd | 11 November 2013 |
|
|
||||
Iorwerth JONES | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Phillip Victor Firmin | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
John Anthony Storm Rokos | Ymddiriedolwr | 09 October 2014 |
|
|||||
PETER OWEN KINLEY | Ymddiriedolwr | 11 November 2013 |
|
|
||||
JOYCE MARGARET GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 11 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.91k | £18.30k | £15.62k | £8.74k | £1.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.13k | £13.05k | £13.03k | £12.89k | £9.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 13TH APRIL 1927 AND SCHEME OF 24TH FEBRUARY 1977 AND SPECIAL RESOLUTION DATED 23RD MAY 1992 AND SPECIAL RESOLUTION DATED 13TH OCTOBER 2001
Gwrthrychau elusennol
TO GIVE RELIEF TO:- (A) NECESSITOUS PROTESTANT MINISTERS OF ANY DENOMINATION WHO ARE OF GOOD REPUTE WHO HOLD AND PROCLAIM THE DOCTRINES OF FREE AND SOVEREIGN GRACE AND WHO THROUGH SICKNESS OR MENTAL OR BODILY INFIRMITY ARE PREVENTED FROM ACTIVELY CONTINUING THEIR MINISTERIAL LABOURS OR WHO FROM ANY OTHER CAUSE FROM WHICH THEY HAVE NO CONTROL SHALL STAND IN NEED OF ITS BENEFITS (B) FOR NECESSITOUS WIDOWS OF SUCH MINISTERS. (C) FOR NECESSITOUS ORPHANS OF SUCH MINISTERS PROVIDED HOWEVER THAT NO ORPHAN OVER THE AGE OF TWENTY-ONE YEARS SHALL RECEIVE ANY BENEFIT UNLESS HE OR SHE FIRMLY HOLDS THE AFORESAID DOCTRINES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 31
8 Church Street
Inverness
Highland
IV1 1EA
- Ffôn:
- 07952015915
- E-bost:
- MINRELSOC@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
ministersreliefsociety.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window