HARRODS LIMITED - RICHARD BURBIDGE STAFF BENEFIT FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity is in the process of being wound up. Following legal advice and consultation with the Charity Commission, the trustees elected to distribute all of the available funds of the charity to four other independent charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 1975: Cofrestrwyd
- 26 Mehefin 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/01/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.14k | £63.92k | £34.44k | £38.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £10.53k | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2008 | 23 Mehefin 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2008 | 23 Mehefin 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 31 Hydref 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | 31 Hydref 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | 16 Mawrth 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | 31 Hydref 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2004 | 11 Mai 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2004 | 31 Hydref 2006 | 365 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 24TH APRIL 1918, SUPPLEMENTAL DEED DATED 23RD SEPTEMBER 1975, DEED OF ALTERATION DATED 11TH MAY 1977
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF PENSIONS AND GRANTS TO FORMER EMPLOYEES OF THE COMPANY AND THE WIDOWS, WIDOWERS AND DEPENDENTS OF FORMER EMPLOYEES WHOSE FINANCIAL CIRCUMSTANCES SHALL IN THE OPINION OF THE TRUSTEES REQUIRE FINANCIAL ASSISTANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window