THE SYSTEMATICS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the charity is the advancement of training, research and education of the public in the study of systematic biology. This is achieved primarily by sponsoring symposia, conferences and lectures, by publishing books, and by awarding grants for systematics research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 1975: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Peter Mulhair | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Dr Pablo Munoz-Rodriguez | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
DR Alice Ellinor Michel PhD | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
DR Andrew Briscoe PhD | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.48k | £7.49k | £7.49k | £9.55k | £10.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.29k | £8.22k | £9.12k | £10.16k | £15.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 27 Mawrth 2025 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 19 Rhagfyr 2024 | 294 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 14 Mawrth 2023 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 14 Mawrth 2023 | 379 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 14 Mawrth 2023 | 744 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 19TH SEPTEMBER 1975
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE STUDY OF SYSTEMATICS. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF RULES ADOPTED 19TH SEPTEMBER 1975).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NATURAL HISTORY MUSEUM
CROMWELL ROAD
LONDON
SW7 5BD
- Ffôn:
- 02079425585
- E-bost:
- treasurer@systass.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window