Dogfen lywodraethu TRIRATNA BUDDHIST COMMUNITY SURREY
Rhif yr elusen: 270460

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 3RD NOVEMBER 1974 AS AMENDED 3RD FEBRUARY 1984, 16TH OCTOBER 1986 AND 20 JANUARY 1999 AND 7 JULY 2010
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE BUDDHIST RELIGION. FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF CONSTITUTION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.