THE SOCIETY OF CLINICAL PERFUSION SCIENTISTS OF GREAT BRITAIN AND IRELAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To progress through discussion and liason with all parties involved in the provision of perfusion services. To advise and guide the membership of the society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
38 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Mai 1976: Cofrestrwyd
- SOCIETY OF PERFUSIONISTS (Enw gwaith)
- ASSOCIATION OF EXTRA CORPOREAL TECHNOLOGISTS OF GREAT BRITAIN AND IRELAND (Enw blaenorol)
- SOCIETY OF PERFUSIONISTS OF GREAT BRITAIN AND IRELAND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Kerr | Ymddiriedolwr | 07 February 2025 |
|
|
||||
Alan Rayner | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||
Patrick Noel Kelleher | Ymddiriedolwr | 17 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £232.88k | £150.60k | £211.17k | £256.57k | £251.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £261.95k | £96.45k | £255.71k | £243.00k | £221.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 19 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 19 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 24 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 24 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
BY-LAWS OF THE ASSOCIATION AS AMENDED 13/10/1978 AS AMENDED 11/1989 AS AMENDED 10/1999 AS AMENDED 24/10/2009 AS AMENDED BY SCHEME DATED 22/04/2005 AS AMENDED 03/11/2007 AS AMENDED 16/10/2010 AS AMENDED 15/10/2011 AS AMENDED 18/10/2014 as amended on 06 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF PERFUSION TECHNOLOGY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AT LARGE BY ANY OR ALL OF THE FOLLOWING MEANS: A. PROVIDING THE OPPORTUNITIES FOR COLLECTIVE DISCUSSIONS AND ACTION ON SCIENTIFIC MATTERS. B. DISCUSSING AND, WHEN NECESSARY, TAKING ACTION IN MATTERS RELATING TO THE PROFESSION AND THE SOCIETY. C. ESTABLISHING APPROPRIATE PRIMARY EDUCATION LEADING TO ACCREDITATION BY THE SOCIETY. D. PROVIDING TRAINING FOR AND MAINTAIN A REGISTER OF EXAMINERS FOR THE SOCIETY'S ACCREDITATION EXAM. E. ESTABLISHING A LIAISON WITH SCIENTIFIC ASSOCIATIONS, SOCIETIES OR INSTITUTIONS FOR THE MUTUAL ADVANCEMENT OF QUALIFICATIONS AND STANDARDS. F. MONITORING AND ADVISING ON THE TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF ITS MEMBERS. THE SOCIETY'S OBJECTIVES SHALL NOT EXTEND TO THE REGULATION OF RELATIONS BETWEEN WORKERS AND EMPLOYERS OR ORGANISATIONS OF WORKERS AND EMPLOYERS TO THE INTENT THAT THE SOCIETY SHALL NOT BE A TRADE UNION WITHIN THE MEANING OF TRADE. G. SETTING PROFESSIONAL GUIDANCE IN THE FORM OF 'CODES OF CONDUCT' AND 'STANDARDS OF PRACTICE' DOCUMENTS WHICH WILL FORM THE BENCHMARK FOR MINIMUM STANDARDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SCPS of GB & Ireland
Fourth Floor
RCS of England
38 to 43 Lincolns Inn Fields
London
WC2A 3PE
- Ffôn:
- 020 7869 6891
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window