ymddiriedolwyr THE SOCIETY FOR THE MANAGEMENT AND DISTRIBUTION OF THE ARTISTS FUND - BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 270585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Gee | Cadeirydd | 28 October 2011 |
|
|||||
Aurelia Maria Kassatly | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|
||||
Michael Wormack | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|
||||
MARLENE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|||||
Duncan Hooson | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
MATTHEW COLLINS | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Barney Hare Duke | Ymddiriedolwr | 21 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.