Dogfen lywodraethu COTSWOLD HOSPITAL RADIO
Rhif yr elusen: 270610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17/09/1975 AS AMENDED ON 26/03/2002 AS AMENDED ON 05/05/2010 AS AMENDED ON 11/04/2012 AS AMENDED ON 10/04/2014 AS AMENDED ON 25 APR 2016 as amended on 27 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS, INFIRMITY AND OLD AGE, AMONG PERSONS IN SELECTED HOSPITALS AND OTHER INSTITUTIONS ADMINISTERED BY THE GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST,BY PROVIDING A LOCAL BROADCASTING SERVICE FOR THOSE INSTITUTIONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HOSPITALS AND OTHER INSTITUTIONS ADMINISTERED BY THE GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.