Hanes ariannol DANESHOLME COMMUNICARE CENTRE
Rhif yr elusen: 270614
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.67k | £60.46k | £67.61k | £61.06k | £59.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.01k | £55.27k | £52.26k | £48.13k | £80.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £276 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.79k | £11.66k | £46.60k | £27.14k | £11.66k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.