Hanes ariannol THE JOINT EUROPEAN MEDICAL RESEARCH BOARD

Rhif yr elusen: 270615
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £70.86k £23.02k £37.21k £26.90k £119.83k
Cyfanswm gwariant £24.01k £69.41k £36.95k £23.72k £120.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0