FRANCIS COALES CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ASSIST WITH GRANTS FOR THE STRUCTURAL REPAIR OF OLD BUILDINGS (BUILT BEFORE 1875) WHICH ARE OPEN TO THE PUBLIC. PREFERENCE IS GIVEN TO CHURCHES AND THEIR CONTENTS IN THE COUNTIES OF BEDFORDSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE, HERTFORDSHIRE AND NORTHAMPTONSHIRE. THERE IS NO TERRITORIAL RESTRICTION IN RESPECT OF CONSERVATION OF MONUMENTS AND MONUMENTAL BRASSES. GRANTS ARE OCCASIONALLY MADE TOWARDS PUBLICATION
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bedford
- Swydd Buckingham
- Swydd Hertford
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 03 Chwefror 1976: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN STUCHFIELD | Cadeirydd | 22 February 1999 |
|
|||||||||
John Vigar | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|||||||||
JOHN CHARLES BARKER | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|||||||||
Matthew John Saunders MBE | Ymddiriedolwr | 03 December 2008 |
|
|||||||||
Rev BRIAN HOWARD WILCOX | Ymddiriedolwr | 18 January 1988 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £144.61k | £111.55k | £134.47k | £149.30k | £122.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £161.28k | £129.45k | £132.27k | £120.00k | £117.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31 DECEMBER 1975 AMENDED BY MEMORANDUM DATED 7 OCTOBER 1991
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FUNDS DIRECTLY OR BY WAY OF GRANT OR LOAN TOWARDS I) THE COST OF ANTIQUARIAN RESEARCH ARCHAEOLOGICAL OR OTHER METHODS ON SITES, BUILDINGS, OBJECTS, DOCUMENTS AND OTHER RELEVANT MATERIAL DATING FROM BEFORE 1875 INCLUDING THE COSTS OF PRINTING AND PUBLICATION (IN WRITING OR ORALLY) OF BOOKS THESES DOCUMENTS AND LECTURES CONCERNED WITH SUCH ANTIQUARIAN RESEARCH. II) THE REPAIR OR RESTORATION OF ANY ECCLESIASTICAL OR OTHER BUILDINGS FROM TIME TO TIME OPENED TO PUBLIC VIEW WHICH SHALL HAVE BEEN BUILT BEFORE THE YEAR 1875. III) THE PURCHASE OF ANY LAND OR BUILDING FOR THE PURPOSE OF CARRYING OUT RESEARCH ON OR RESTORATION OF THE SAME. IV) THE PURCHASE AND STOCKING OF A PUBLIC LIBRARY. V) THE PURCHASE OF ARCHIVES PAPERS AND OTHER ITEMS OF SUFFICIENT EDUCATIONAL, HISTORICAL OR OTHER ANTIQUARIAN INTEREST AND THE REPAIR AND CONSERVATION OF SUCH ITEMS WHETHER IN MUSEUMS, LIBRARIES OR PUBLIC RECORD OFFICES PROVIDED ALWAYS THAT SUCH ARCHIVES PAPERS AND OTHER ITEMS SHALL ALWAYS BE AVAILABLE FOR VIEW BY THE PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old Rectory
Rectory Way
Lympsham
WESTON-SUPER-MARE
BS24 0EW
- Ffôn:
- 01934750817
- E-bost:
- ADMINISTRATOR@FRANCISCOALES.UK
- Gwefan:
-
franciscoales.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window