ymddiriedolwyr DAIR HOUSE SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 270719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Kay Silvey | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Glyn Denis Haywood | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Nathalie Megan Haywood | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Adrian Downie | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
Susannah Clarke | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
ANNE TERESE KING | Ymddiriedolwr | 31 January 2015 |
|
|
||||
MARALYNN VIRGINIA VELASCO-MILLS | Ymddiriedolwr | 31 January 2015 |
|
|
||||
VICTORIA JANE MCNALLY | Ymddiriedolwr | 04 October 2014 |
|
|
||||
PAUL MCNALLY | Ymddiriedolwr | 04 October 2014 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Masih | Ymddiriedolwr | 06 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.