ymddiriedolwyr HARDINGSTONE VILLAGE HALL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 270767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL MICHAEL WEATHERLEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
John Stanley Brooks | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Lucy Driscoll | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Lesley Elaine Johnson | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Rev Beverley Jayne Hollins | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
LES PACE | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|
||||
VALERIE BRAMBLEY | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
Norman Edwin Pope | Ymddiriedolwr | 30 January 1976 |
|
|||||
MARIANNE MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.