Dogfen lywodraethu SUSSEX HEALERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 270768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 JUNE 1959, AS AMENDED 04 APRIL 1964, 07 APRIL 1973, CERTIFIED 06 MARCH 1976, AS AMENDED 11 MAY 1991, 09 NOVEMBER 1991, 11 MAY 1996, 22 OCTOBER 2000 AND 13 MAY 2006
Gwrthrychau elusennol
TO SERVE THE PUBLIC GOOD BY THE DUE PROMOTION OF THE STUDY AND PRACTICE OF THE ART AND SCIENCE OF SPIRITUAL HEALING IN THE COUNTIES OF EAST AND WEST SUSSEX AND THE SURROUNDING DISTRICTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SEE OBJECTS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.