Hanes ariannol UFFCULME VILLAGE HALL TRUST

Rhif yr elusen: 270848
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2014 28/02/2015 28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018
Cyfanswm Incwm Gros £15.82k £9.81k £11.71k £18.56k £17.02k
Cyfanswm gwariant £12.79k £11.99k £7.55k £15.64k £15.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £1.00k £6.50k