ymddiriedolwyr THE ENFIELD TALKING NEWSPAPER
Rhif yr elusen: 270935
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASSAN OSMAN HASSAN | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
||||
DEMETRIOS HARALAMBOS DEMETRIOU | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
ROSALYN LISHAK | Ymddiriedolwr | 24 July 2017 |
|
|
||||
RAZIA KATINA DEMETRIOU | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|
||||
KEITH DE JERSEY | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|||||
IAN BISHOP-LAGGETT | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|||||
DIANE DE JERSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.