FOUNDATION FOR RESEARCH AND EDUCATION IN ECONOMICS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion and advancement of learning by research into social and economic science and the publication of such research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Mawrth 1976: Cofrestrwyd
- FOUNDATION FOR EDUCATION IN ECONOMICS (Enw blaenorol)
- FOUNDATION FOR EDUCATION IN ECONOMICS (Enw blaenorol)
- GLOBALIZATION INSTITUTE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Walker-Werth | Cadeirydd | 24 May 2022 |
|
|
||||
Angelica Walker-Werth | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £222.79k | £0 | £51.23k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.00k | £218.32k | £0 | £27.76k | £18.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 07 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 01/02/1976 AS AMENDED ON 31/03/2005 AS AMENDED ON 04/03/2010 AS AMENDED ON 04/11/2012
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AD ADVANCEMENT OF LEARNING BY RESEARCH INTO SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCE AND THE PUBLICATION OF SUCH RESEARCH WITH A VIEW TO EDUCATING STUDENTS AND THE PUBLIC THEREIN.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 GREAT SMITH STREET
LONDON
SW1P 3BL
- Ffôn:
- 07723155308
- E-bost:
- lassmanely@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window