WORLD HABITAT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
World Habitat is an independent research organisation that promotes sustainable development and innovation in housing through collaborative research and knowledge transfer, both in the UK and internationally.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,169,426
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £913 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.16k | |
Buddsoddiadau | £1.17m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,131,733
Codi arian | £95.10k | |
Weithgareddau elusennol | £1.04m | |
Arall | £0 |
£1,724,297 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £95.10k | |
Gwariant elusennol | £1.04m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £37.69k |
Codi arian a Arall Gwariant | £95.10k | |
Gwariant elusennol | £1.04m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.76m |
Pobl

11 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Ebrill 1976: Cofrestrwyd
- BUILDING AND SOCIAL HOUSING FOUNDATION (Enw blaenorol)
- BUILDING AND SOCIAL HOUSING FOUNDATION LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam David Challis | Cadeirydd | 05 June 2019 |
|
|
||||
Nahid Afrin Majid | Ymddiriedolwr | 05 March 2025 |
|
|
||||
Florence Gisele Therese Bachelard-Bakal | Ymddiriedolwr | 05 March 2025 |
|
|
||||
Thomas Karl Newby | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Dr Jess Ayers | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Rumana Kabir | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Nicholas Kenneth Murphy | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
Professor Joanna Richardson | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Stuart Keith Macdonald | Ymddiriedolwr | 02 December 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.38m | £1.15m | £1.07m | £1.14m | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £1.01m | £1.00m | £1.15m | £1.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £903 | £4 | £0 | £0 | £1.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.21k | £1.40k | £1.33k | £1.12k | £913 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.37m | £1.15m | £1.07m | £1.14m | £1.17m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £964.82k | £945.04k | £951.23k | £1.13m | £1.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.72k | £65.17k | £51.19k | £18.66k | £95.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.24k | £945.04k | £0 | £20.66k | £18.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £130.43k | £125.31k | £105.79k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £36.49k | £50.79k | £37.29k | £189 | £78.79k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £140.40k | £134.35k | £153.94k | £13.38k | £10.18k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £34.67m | £32.51m | £35.22m | £33.14m | £34.82m | |
|
Cyfanswm asedau | £931.93k | £1.05m | £2.55m | £626.87k | £707.24k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £92.01k | £66.90k | £74.99k | £71.59k | £69.01k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Awst 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES FO ASSOCIATION INCORPORATED 9TH MARCH 1976 AS AMENDED BY A SPECIAL RESOLUTION DATED 5TH SEPTEMBER 2001 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 06 SEP 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20 SEP 2017 as amended on 23 Sep 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ENCOURAGE AND ENABLE THE PROVISION OF SAFE AND SECURE HOUSING ACROSS THE WORLD FOR PEOPLE WHO ARE IN NEED BY REASON OF POVERTY, SOCIAL ECONOMIC OR OTHER NECESSITOUS CIRCUMSTANCES, THEREBY HELPING PREVENT OR RELIEVE POVERTY; IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (I) UNDERTAKING STUDY AND RESEARCH INTO THE SCIENCE OF THE DEVELOPMENT CONSTRUCTION MANAGEMENT OR ECONOMICS OF RESIDENTIAL HOUSING; AND (II) PUBLISHING THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Gresham Works
Office 1
38 Market Street
LEICESTER
LE1 6DP
- Ffôn:
- 01530510444
- E-bost:
- info@world-habitat.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.