ymddiriedolwyr WORLD HABITAT
Rhif yr elusen: 270987
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR ANGUS KENNEDY OBE | Cadeirydd | 08 September 2016 |
|
|
||||
Rumana Kabir | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Thomas Karl Newby | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Dr Jess Ayers | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Nicholas Kenneth Murphy | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
Adam David Challis | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
Professor Joanna Richardson | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Stuart Keith Macdonald | Ymddiriedolwr | 02 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.