ERITH SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Parent Teacher Association to Erith School
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Bexley
- Caint
Llywodraethu
- 05 Ebrill 1976: Cofrestrwyd
- 09 Ionawr 2017: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- ERITH SCHOOL PARENTS' ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £1.52k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2014 | 17 Chwefror 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2013 | 23 Mai 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30TH SEPTEMBER 1991
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF ERITH SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY AND AS AN ANCILLARY THERETO AND IN FURTHERANCE OF THIS OBJECT THE ASSOCIATION MAY (A) FOSTER MORE EXTENDED RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; AND (B) ENGAGE IN ACTIVITIES WHICH SUPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS ATTENDING IT.
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window