Hanes ariannol CORDA PREVENTING HEART DISEASE AND STROKE
Rhif yr elusen: 271070
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2013 | 30/04/2014 | 30/04/2015 | 31/03/2016 | 30/04/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £364.87k | £80.71k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £427.69k | £149.83k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.