Hanes ariannol LONDON SRI MURUGAN TEMPLE
Rhif yr elusen: 271097
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £769.83k | £822.89k | £864.67k | £798.40k | £832.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £452.77k | £519.90k | £729.31k | £707.08k | £704.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £294.08k | £322.14k | £396.48k | £286.56k | £279.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £438.10k | £0 | £379.78k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £37.65k | £74.55k | £88.40k | £94.94k | £118.52k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £426.20k | £0 | £416.90k | £434.76k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £300.33k | £304.59k | £637.88k | £420.42k | £329.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £152.44k | £215.31k | £0 | £286.66k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £4.50k | £2.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £91.43k | £0 | £375.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.