Hanes ariannol STAMSHAW AND TIPNER LEISURE CENTRE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 271120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £54.74k £82.42k £75.33k £33.18k £43.96k
Cyfanswm gwariant £61.78k £59.89k £62.82k £47.11k £58.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.00k N/A £5.00k £5.00k £5.00k