STAMSHAW AND TIPNER LEISURE CENTRE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the benefit of the inhabitants of the Stamshaw area without the distinction of race, sex, political, religious or other opinions. To advance education and to provide facilities in the interests of social welfare for recreational and leisure time occupation with the object of improving the condition of life for the said inhabitants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Portsmouth
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 1976: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard James Adair | Ymddiriedolwr | 03 February 2025 |
|
|
||||
Siani Lea Fossett | Ymddiriedolwr | 03 February 2025 |
|
|
||||
Summer Jean Reber | Ymddiriedolwr | 03 February 2025 |
|
|
||||
James Kemp | Ymddiriedolwr | 03 February 2025 |
|
|
||||
Andrew John Frewing-House | Ymddiriedolwr | 03 February 2025 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Hughes | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Lee John Hunt | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Abby Joy Hampton | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Christopher Hughes | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Roger Campbell | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Deborah Hutchinson | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
Daniel Campbell | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.74k | £82.42k | £75.33k | £33.18k | £43.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.78k | £59.89k | £62.82k | £47.11k | £58.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | N/A | £5.00k | £5.00k | £5.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Mawrth 2025 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2024
(Mae'r cyfrifon |
06 Mawrth 2025 | 34 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2025 | 359 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2025 | 359 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Mawrth 2023 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Mawrth 2023 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Chwefror 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Chwefror 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Medi 2021 | 224 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Awst 2021 | 190 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 MAY 1997
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE STAMSHAW AND TIPNER AREA, WITHOUT DISTINCTION OF RACE, SEX, POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. (B) TO ESTABLISH OR TO SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE.
Maes buddion
STAMSHAW AND TIPNER AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
69 WILSON ROAD
PORTSMOUTH
PO2 8LE
- Ffôn:
- 02392693221
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window