ymddiriedolwyr STAMSHAW AND TIPNER LEISURE CENTRE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 271120
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Skeoch | Cadeirydd | 20 March 2023 |
|
|
||||
Christopher Hughes | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Roger Campbell | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Deborah Hutchinson | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
Daniel Campbell | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
kelly drury | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.