Hanes ariannol THE HISTORIC COMMERCIAL VEHICLE SOCIETY

Rhif yr elusen: 271123
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £69.53k £60.81k £66.76k £68.56k £69.35k
Cyfanswm gwariant £50.70k £50.17k £47.42k £49.19k £64.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A