ARTESCAPE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Artescape assists small groups and individual artists by providing grants and /or workspace.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Ebrill 1976: Cofrestrwyd
- ARTESCAPE (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGRID GILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULINE ANNABEL LANCASTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | 04/04/2023 | 04/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50 | £0 | £0 | £2.37k | £626 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58k | £1.06k | £2.05k | £1.44k | £160 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2022 | 08 Chwefror 2023 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2020 | 13 Mawrth 2021 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SETTLEMENT DATED 8TH MARCH 1976
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE PUBLIC EDUCATION AND APPRECIATION OF SCULPTURE AND PAINTING AND THE EDUCATION AND RELIEF OF SCULPTORS AND OTHER ARTISTS IN NEED.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
76 SAXILBY ROAD
STURTON BY STOW
LINCOLN
LN1 2AB
- Ffôn:
- 01427788163
- E-bost:
- lancastermp76@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window