ymddiriedolwyr GREAT BARTON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 271284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINCOLN EDWARD JASON BROWN | Ymddiriedolwr | 10 June 2017 |
|
|
||||||||||||||||
Joanna Rayner | Ymddiriedolwr | 10 June 2017 |
|
|
||||||||||||||||
AMANDA LOUISE WIGZELL | Ymddiriedolwr | 10 June 2017 |
|
|
||||||||||||||||
DAVID ALISTAIR COOPER | Ymddiriedolwr | 10 June 2017 |
|
|
||||||||||||||||
PAULA JONES | Ymddiriedolwr | 10 June 2017 |
|
|
||||||||||||||||
JOHN COLSTON HARE CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 10 June 2017 |
|
|
||||||||||||||||
NICK JOHN DAWSON | Ymddiriedolwr | 10 June 2017 |
|
|
||||||||||||||||
PHILIP STEPHEN CORNWELL | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||||||||||||
CHRISTOPHER JAMES MORRIS | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||||||||||||
SARAH LOUISE BROOKS | Ymddiriedolwr | 11 June 2016 |
|
|
||||||||||||||||
John Leslie Pitcher | Ymddiriedolwr | 15 February 2016 |
|
|||||||||||||||||
DR JAMIE GILMOUR | Ymddiriedolwr | 12 June 2014 |
|
|||||||||||||||||
Duncan Ayling | Ymddiriedolwr | 12 June 2013 |
|
|||||||||||||||||
GORDON BIDEN | Ymddiriedolwr | 01 June 2013 |
|
|
||||||||||||||||
CAROLANNE WALSH | Ymddiriedolwr | 13 June 2010 |
|
|
||||||||||||||||
THE SCOUT ASSOCIATION TRUST CORPORATION | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.