ymddiriedolwyr OLD NEWTON WITH DAGWORTH AND GIPPING VILLAGE HALL AND PLAYING FIELD CHARITY
Rhif yr elusen: 271292
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alistair Ewan | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Vaughan Alan Barton | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Mark James Cross | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Sarah Stables | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Kenneth Edward Goudy | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Zoe Alice Maria Lynch | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Jenny Sturgeon | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
David Metcalfe | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
kevin Swinburne | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Ruth Marie Richards | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Diane Tween | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Kerry Georgina Baker | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
ROY BALMFORTH | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Brooks | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
||||
JONATHAN MILLER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.