Ymddiriedolwyr GREENWICH ISLAMIC CENTRE
Rhif yr elusen: 271301

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (146 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akinloye Jeleel Adetunji | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||
Mustafa Ainashe | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||
Swaleh Bocus | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||
Rakiba Luna | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||
Abdirashid Mahmud Yusuf | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||
Guled Abdullahi | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||
Abdullahi Mohamed Salim | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||
Alieid Abdi Hassan | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||
Mohamed Hussein Mohamed | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Farah Hussein Mohamed | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Abul Kalam | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
||||
Tanvir Wadud | Ymddiriedolwr | 13 January 2019 |
|
|
||||
Zeinab Moalin | Ymddiriedolwr | 13 January 2019 |
|
|
||||
Mohammed Monjurul Ahasan | Ymddiriedolwr | 13 January 2019 |
|
|
||||
Zeinulabadin Sufi | Ymddiriedolwr | 13 January 2019 |
|
|
||||
Sanam Mia | Ymddiriedolwr | 07 June 2015 |
|
|
||||
Ajibola Daod | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.