ymddiriedolwyr THE HENRY MOORE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 271370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Martyn Carrington | Cadeirydd | 01 August 2014 |
|
|||||
Jennifer Lomax | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|||||
Dr Antonia Bostrom | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|||||
Hammad Nasar | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Lesley Rowena Sherratt | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Ella Mary Snell | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Leonard Dunne | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Courtney Jasmine Martin | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Martin Barden | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
PAMELA RAYNOR | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
WILLIAM THOMAS EDGERLEY | Ymddiriedolwr | 27 May 2014 |
|
|||||
JOHN PETER DIMITRI WIENAND | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.