ymddiriedolwyr LEWISHAM TOY LIBRARY
Rhif yr elusen: 271496
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (105 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Stevenson | Cadeirydd | 17 September 2022 |
|
|
||||
Joanne Harrisson | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Jill Hamilton | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Emma Pello | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
Sara Hill | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Jennifer Luk | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Justine Vella | Ymddiriedolwr | 20 July 2019 |
|
|
||||
Elisabeth Poirel | Ymddiriedolwr | 06 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.