Hanes ariannol KisharonLangdon
Rhif yr elusen: 271519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.98m | £8.62m | £7.56m | £7.69m | £8.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.85m | £8.38m | £8.04m | £7.66m | £8.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.56m | £3.97m | £3.98m | £4.67m | £5.19m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £80.53k | N/A | £25.00k | £35.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.41m | £3.89m | £2.78m | £2.29m | £2.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £505.87k | £487.00k | £528.47k | £438.65k | £520.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.06m | £4.24m | £4.25m | £4.96m | £5.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £5.00k | £65.60k | £100.29k | £43.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.64m | £7.42m | £7.68m | £6.71m | £7.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £572.66k | £352.93k | £358.27k | £378.24k | £459.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.34k | £15.00k | £23.51k | £59.14k | £20.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £935.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £639.08k | £603.55k | £0 | £569.63k | £681.51k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.