Hanes ariannol BURROWBRIDGE CORONATION HALL

Rhif yr elusen: 271524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.22k £10.45k £18.63k £10.18k £11.40k
Cyfanswm gwariant £5.06k £3.82k £15.29k £12.23k £13.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £8.54k £13.16k N/A N/A