Ymddiriedolwyr BURROWBRIDGE CORONATION HALL
Rhif yr elusen: 271524

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Bond | Ymddiriedolwr | 28 December 2023 |
|
|
||||
Christine Jay | Ymddiriedolwr | 23 August 2017 |
|
|
||||
Beverley Curtis | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|
||||
Debra Stanley | Ymddiriedolwr | 04 July 2016 |
|
|
||||
MICHAEL JAY | Ymddiriedolwr | 22 September 2014 |
|
|
||||
JOHN GRAY | Ymddiriedolwr | 19 December 2013 |
|
|
||||
LORNA GRAY | Ymddiriedolwr | 19 December 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.