Hanes ariannol 1ST COWFOLD SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 271544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (40 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.66k | £21.12k | £28.97k | £15.98k | £29.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.30k | £23.36k | £11.49k | £24.76k | £14.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | N/A | £19.98k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.