Hanes ariannol ABILITY HOUSING ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 271547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.73m | £11.00m | £10.57m | £9.68m | £10.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.70m | £10.55m | £10.21m | £9.65m | £10.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.48m | £5.70m | £4.99m | £4.67m | £4.58m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £138.00k | £202.00k | £21.00k | £2.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £322 | £0 | £201.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £40.92k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.69m | £10.99m | £10.34m | £9.66m | £9.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.79k | £14.00k | £5.00k | £16.00k | £120.00k | |
|
Incwm - Arall | £87.84k | £0 | £26.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.70m | £10.55m | £10.21m | £9.65m | £10.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.10k | £0 | £15.00k | £0 | £37.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.