ymddiriedolwyr ABILITY HOUSING ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 271547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Dunstan | Cadeirydd | 21 April 2021 |
|
|
||||
Adrian Smith | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Nicholas Barker | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Kimberley Ellis | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Rinat ABDRASILOV | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Dritan Uka | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Lynsey Van Aswegen | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Timothy Jennings | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Vimal Gaglani | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Jai Dosanjh | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Dominic Wallace | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.