WELLS CATHEDRAL PRESERVATION TRUST

Rhif yr elusen: 271596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The trust receives donations and legacies, invests unused income and disburses funds exclusively for the preservation and conservation of the fabric of Wells Cathedral.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £25,907
Cyfanswm gwariant: £18,039

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
  • Gogledd Gwlad Yr Haf
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Gorffennaf 1976: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
EDWARD GEORGE HOBHOUSE Cadeirydd 07 October 2019
KING'S SCHOOL, BRUTON
Derbyniwyd: Ar amser
BRUTON SCHOOL FOR GIRLS
Derbyniwyd: Ar amser
The Very Reverend Toby Christopher Wright Ymddiriedolwr 07 October 2024
WELLS CATHEDRAL SCHOOL LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
The Revd Dr Megan DAffern Ymddiriedolwr 07 October 2024
WYNNE WILLSON SCHOLARSHIP FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Emily Showering Ymddiriedolwr 02 October 2022
HUGH SEXEY'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
SEXEY'S SCHOOL, BRUTON
Derbyniwyd: Ar amser
WINCANTON COMMUNITY VENTURE
Derbyniwyd: Ar amser
Annie Maw Ymddiriedolwr 02 October 2022
Dim ar gofnod
Edward William George Bayntun-Coward DL Ymddiriedolwr 02 October 2017
American Museum & Gardens
Derbyniwyd: Ar amser
Paper Foundation
Derbyniwyd: Ar amser
THE CATHEDRAL CHURCH OF ST ANDREW IN WELLS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Esmeralda Jane Martin Ymddiriedolwr 03 October 2016
Dim ar gofnod
Martin William Llewellyn Ymddiriedolwr 06 October 2014
Dim ar gofnod
THE HONOURABLE THOMAS FLETCHER REES MOGG Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Robert Nicholas Foord Drewett Ymddiriedolwr
High Sheriff of Somerset Charitable Trust
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL AGRICULTURAL SOCIETY OF ENGLAND
Derbyniwyd: Ar amser
THE HILBORNE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL AGRICULTURAL SOCIETY OF THE COMMONWEALTH
Derbyniwyd: Ar amser
GRATEFUL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE LANGFORD TRUST FOR ANIMAL HEALTH AND WELFARE
Derbyniwyd: Ar amser
INNOVATION FOR AGRICULTURE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.87k £19.03k £15.93k £14.50k £25.91k
Cyfanswm gwariant £6.20k £22.09k £160.17k £5.04k £18.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 15 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 22 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 19 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 11 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 04 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 20 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 20 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 Stoberry Crescent
WELLS
Somerset
BA5 2TG
Ffôn:
07704290252
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael