ymddiriedolwyr WELLS CATHEDRAL PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 271596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWARD GEORGE HOBHOUSE | Cadeirydd | 07 October 2019 |
|
|||||||||||||||
Edward William George Bayntun-Coward DL | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|||||||||||||||
VERY REV DR JOHN HARVERD DAVIES | Ymddiriedolwr | 20 November 2016 |
|
|
||||||||||||||
Esmeralda Jane Martin | Ymddiriedolwr | 03 October 2016 |
|
|
||||||||||||||
Martin William Llewellyn | Ymddiriedolwr | 06 October 2014 |
|
|
||||||||||||||
THE HONOURABLE THOMAS FLETCHER REES MOGG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
Robert Nicholas Foord Drewett | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||
HONOURABLE ANDREW THOMAS PETER JOLLIFFE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.