Ymddiriedolwyr CHEDDON FITZPAINE MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 271701

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Robert Batsch | Cadeirydd | 25 November 2024 |
|
|
||||
RODNEY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 03 February 2025 |
|
|
||||
Jeffrey Mayhew | Ymddiriedolwr | 03 February 2025 |
|
|
||||
Patricia Mayhew | Ymddiriedolwr | 03 February 2025 |
|
|
||||
Sean Fredrick Reece | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Gabrielle Batsch | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Laura Hopkins | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Joseph Donald Godfrey | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Rev James David Robert Cox | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Yvonne May Patricia Rigby | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Robert Hughes | Ymddiriedolwr | 07 July 2014 |
|
|
||||
PATRICIA ANN WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAREN CURD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.